Test Çöz,10 100 ve 1000 ile kısa yoldan çarpma işlemi testleri, 25 ile kısa yoldan çarpma, 4 sınıf 5 25 50 ile kısa yoldan çarpma, 4.sınıf 10 100 ve 1000 ile kısa yoldan çarpma, 4.sınıf kısa yoldan çarpma işlemi testi, 5 25 50 ile kısa yoldan çarpma testleri, 5 25 ve 50 ile kısa yoldan bölme, 5. sınıf 10 100 ve 1000 ile kısa yoldan çarpma, kısa yoldan çarpma işlemi

4. Sınıf Matematik Kısa Yoldan Çarpma İşlemi Testini Çöz

Ziyaretçi Ya Da Üyelerimiz Tarafından Eklenen Hiç Bir Içerikten Www.Testimiz.Com Sorumlu Değildir. Telif Hakları Kapsamına Giren Dosyaları Lütfen bildiriniz.
Eklenme tarihi
05 Aralık 2018 Carsamba 15:14
Güncellenme tarihi
17 Aralık 2018 Pazartesi 20:10
Gönderen
Testimiz.com
Görüntülenme Sayısı:
665
Testi Çözmeye Başla

Test Kategorisine Geri Dön| | Test Anasayfaya Geri Dön

Benzer Dokümanlar


Test hakkında

Soru 1 
812 x 200=? işleminin sonucu hangisidir? 
A) 162 400 
B) 1 624 000 
C) 162 40 
D) 162 4 
Soru 2 
18 x 25 = işlemini kısa yoldan yaparken aşağıdakilerden hangisini yaparız? 
A) 1800 ÷ 2 
B) 18 x 100 
C) 100 ÷ 4 
D) 100 ÷ 2 
Soru 3 
105 x 5000=? işleminin sonucu hangisidir? 
A) 5 250 
B) 525 000 
C) 52 500 
D) 525 
Soru 4 
40 x 100 = 4000 
4000 ÷ 4 = 1000 
Yukarıda kısa yoldan yapılışı verilen işlem hangisidir? 
A) 40 x 50 
B) 50 x 25 
C) 40 x 25 
D) 20 x 50 
Soru 5 
521 x 400=? işleminin sonucu hangisidir? 
A) 2084 
B) 208 400 
C) 20840 
D) 2 084 000 
Soru 6 
Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 
A) 184 X 100 = 1 840 
B) 102 X 1000 = 102 000 
C) 320 X 10 = 3200 
D) 128 X 100=12 800 
Soru 7 
12 x 100 = 1200 
1200 ÷ 2 = 600 
Yukarıda kısa yoldan yapılışı verilen çarpma işlemi hangisidir?   
A) 12 x 100 
B) 12 x 50 
C) 12 x 10 
D) 12 x 25 
Soru 8 
Aşağıdaki işlemlerden hangisi yanlış yapılmıştır? 
A) 87X1000=87000 
B) 45X10=450 
C) 56X100=5600 
D) 325X100=3250 
Soru 9 
824 x 30 = ? işlemini kısa yoldan yapmak için aşağıdakilerden hangisini yaparız? 
A) 824'ü 10 ile çarparız. 
B) 30'u 2'ye böleriz. 
C) 824'ü 3 ile çarparız. 
D) 824'ü 2'ye böleriz. 
Soru 10 
73 x 3000 =? işleminin sonucu hangisidir?   
A) 21 900 
B) 219 
C) 219 000 
D) 2190 
Soru 11 
14 x 5 = ? işlemini kısa yoldan yaparken aşağıdakilerden hangisini yapmayız? 
A) 14 ÷ 2 = 7 
B) 140 ÷ 2 = 70 
C) 10 ÷ 2 = 5 
D) 14 x 10 = 140 
Soru 12 
140 x 70 =? işleminin sonucu hangisidir? 
A) 9800 
B) 98 000 
C) 980 
D) 1400